• Home
  • Química
  • Astronomía
  • Energía
  • Naturaleza
  • Biología
  • Física
  • Electrónica
  • Cómo hacer problemas matemáticos en tu cabeza a la velocidad del rayo

    Las personas que son increíblemente rápidas para resolver problemas matemáticos en sus cabezas podrían parecer más inteligentes que otras personas, pero eso probablemente no sea cierto. Probablemente, ellos conocen algunos trucos mentales de matemáticas. Puedes aprender estos trucos simples, que te ayudarán en la escuela y en el mundo exterior, porque no siempre tendrás una calculadora a tu lado para confiar.

    Aplica la regla de multiplicar dos dígitos números por 10, que indica que puede simplemente agregar un cero al final de cualquier número para encontrar rápidamente el resultado de ese número multiplicado por 10 (por ejemplo: 10 x 12 = 120), para multiplicar números de dos dígitos por 11, para ejemplo, 32 x 11 = 352. Calcule el resultado en su cabeza sumando el primer y el último número del número que se multiplicará por 11 y poniendo ese resultado en el medio. Por ejemplo, 3_ (3 + 2) 2 = 352. Si el número del medio da como resultado un número de dos dígitos, agregue el primer número al principio de la ecuación y deje el segundo número en el medio. Por ejemplo, 88 x 11 = 8
    (8 + 8) _8 = (8 + 1) _6_8 = 968.

    Calcula rápidamente el cuadrado de un número de dos dígitos que termina en 5 en tu cabeza. multiplicando el primer dígito por ese dígito más 1 y luego agregando 25 al final del número. Por ejemplo, 45 x 45 = 4 x 5_25 = 2025.

    Calcula el resultado de cualquier número multiplicado por 5 con este simple truco. Tome cualquier número, divídalo por la mitad y considere el resultado. Si el número es completo, como el número 4, lo que significa que el resultado no tiene lugar decimal seguido de números adicionales, como 4.443, agregue 0 al final de su resultado para obtener su respuesta. Si el resultado no es un número entero sino un número con un resto, ignore el resto y agregue 5 al final del resultado. Por ejemplo, 2680 x 5 = 2680/2 y luego agregue 5 o 0 - en este caso, 0 - entonces el resultado es 13,400. O bien, otro ejemplo es: 5889 x 5 = 5889/2 y luego 5 o 0 - en este caso 5. Coloque el resto y agregue 5 para que 2944.5 se convierta en 29,445.

    Calcule rápidamente un 15 por ciento de propina en cualquier cantidad tomando la cantidad total dividida entre 10 y sumando la mitad de ese número al resultado. Por ejemplo, 15 por ciento de $ 50 = (50/10) + (50/10) /2 = $ 5 + $ 2.50 = $ 7.50.

    Use la subdivisión para calcular rápidamente números grandes en su cabeza. Por ejemplo, si tiene que encontrar el resultado de 32 x 125, divida el primer número por la mitad y multiplique el segundo número por dos hasta que tenga un problema fácil de resolver (16 x 250; 8 x 500; 4 x 1000 = 4,000 ).

    © Ciencia http://es.scienceaq.com